скачать книгу бесплатно
3 октября 1780 г. – прапорщик.
5 января 1783 г. – лейтенант.
18 августа 1783 г. – полковой адъютант.
9 июля 1787 г. – капитан.
Участвовал в боевых действиях Русско-турецкой войны 1787—91 гг. на территории Молдавии, отличился при осаде и штурме крепости Хотин (13—29 сентября 1788 г.) и в сражении при Кишинёве.
28 июля 1790 г. «по болезни» вышел в отставку в чине секунд-майора.
9 августа 1792 г. принят на польскую службу майором батальона литовских егерей в составе 1-й литовской дивизии генерала Забелло (1750—1824).
20 августа возглавил батальон, но уже 2 апреля 1794 г. вышел в отставку с производством в подполковник.
С началом Всепольского восстания генерала Костюшко (1746—1817) присоединился 25 апреля 1794 г. к батальону егерей полковника Сокольницкого (1760—1816), который 24 июня 1794 г. был переименован в 9-й пехотный Коронный полк, командовал авангардом корпуса генерала Домбровского (1755—1818), отличился при взятии 2 октября 1794 г. Быдгоща и при обороне Варшавы.
30 августа 1794 г. – генерал-майор.
После разгрома восстания бежал во Францию, где вместе с графом Огинским (1765—1833) стал одним из лидеров польской эмиграции, исполнял миссию в Константинополе.
11 мая 1797 г. был представлен генералом Домбровским генералу Бонапарту в качестве претендента на должность командующего 2-го Польского Легиона и утверждён последним.
9 июня 1798 г. через Мессину и Неаполь прибыл в Рим, 28 августа 1798 г. достиг Мантуи и 31 августа вступил в командование 2-м Легионом.
Много времени уделял обмундированию и снаряжению своих солдат, а также повышению их образования – совместно со своим адьютантом полковником Годебским (1765—1809) основал рукописный журнал «Dekada Legionowa» и лично преподавал тактику для офицеров, а майоры Франтишек Пашковский (1778—1856) и Ян Каминский вели курсы по истории, математике и иностранным языкам.
В начале 1799 г. 2-й Легион присоединился к дивизии генерала Монришара (1760—1828) Итальянской Армии генерала Шерера (1747—1804) и принял участие в боевых операциях против австрийских войск генерал-фельдцейхмейстера барона Края (1735—1804).
26 марта 1799 г. тяжело ранен в сражении при Леньяно, получил новое ранение 5 апреля при Маньяно, был доставлен в Милан.
Там и умер 27 апреля 1799 г. в возрасте 43 лет.
де Рюти, Шарль-Этьенн-Франсуа (1774—1828) – дивизионный генерал, поспособствовавший снятию с вооружения во французской армии после Ватерлоо 6-фунтовки и возвращением в ее ряды 4-х и 8-ми фунтовок, снова ставших основными калибрами во французской артиллерии.
де Рюти, Шарль Этьен Франсуа (4 ноября 1774 г., Безансон – 24 апреля 1828 г., Париж) – дивизионный генерал, служил в артиллерии, командовал всей артиллерией армии Наполеона в битве при Ватерлоо, граф Империи (1813 г.), участник революционных и наполеоновских (Аустерлиц, Фридланд, Ватерлоо) войн.
В 1793 г. закончил артиллерийскую школу в Шалоне и был направлен в Северную армию.
Участвовал в Египетском походе Наполеона, начальник артиллерийского парка армии в звании шефа батальона.
Затем участвует в сражениях при Аустерлице и при Фридланде.
В 1808 г. пожалован в бароны Империи, назначен директором артиллерийской школы в Тулузе.
Затем несколько лет командовал артиллерией французской Андалузской армии маршала Сульта в Испании.
В этот период изобрел новый тип гаубицы, названный его именем.
В 1813 г. генерал Рюти был вызван во Францию и назначен командующим артиллерией корпуса маршала Удино в ходе Саксонской кампании. За отличие пожалован в графы Империи.
Во время «Ста дней» поддержал Наполеона, командовал всей армейской артиллерией при Ватерлоо (гвардейской – дивизионный генерал Дево де Сен-Морис).
После Второй Реставрации – генерал-инспектор артиллерии, государственный канцлер (1818 г.), пэр Франции (1819 г.).
Скончался четырежды кавалер орд. Почетного легиона (Легионер, Офицер, Коммандан и Великий офицер) в 53 года, дослужившись до див. генерала за (?).
де Рюти, Шарль-Этьенн-Франсуа – дивизионный генерал (10 января 1813 г.), граф Империи (11 ноября 1813 г.).
Родился 4 ноября 1774 г. в Безансоне.
Образование получил в Артиллерийской школе Шалона.
Откуда 6 октября 1793 г. выпущен на действительную службу с чином суб-лейтенанта и назначением во 2-й артиллерийский полк Северной Армии. Отличился в сражении при Комине, где получил шрапнельное ранение в ногу.
22 февраля 1794 г. награждён чином капитана с переводом в Рейнско-Мозельскую Армию, в 1796 г. ранен пулей в челюсть при осаде Келя.
В 1798 г. определён в состав Восточной Армии и принял участие в Египетской экспедиции.
29 июля 1798 г. – шеф батальона, командовал артиллерией дивизии генерала Клебера в сражениях 21 июля 1798 г. при Пирамидах и 25 июля 1799 г. при Абукире, отличился при отражении турецкого десанта, высадившегося 1 ноября 1799 г. в устье Нила близ Дамиетты, за что награждён Почётной саблей (Sabre d`Honneur).
5 декабря 1801 г. – шеф бригады, командир 4-го полка пешей артиллерии.
21 января 1802 г. – директор артиллерийского парка в Перпиньяне.
7 сентября 1805 г. – директор артиллерийского парка VI корпуса маршала Нея,
26 октября 1806 г. – директор артиллерийского парка Везеля.
8 января 1807 г. – бригадный генерал, командующий артиллерии резервного кавалерийского корпуса.
29 января 1808 г. – комендант Артиллерийской школы в Тулузе.
11 августа 1808 г. – барон Империи.
9 ноября 1808 г. назначен командующим артиллерии VII корпуса Армии Испании.
15 августа 1809 г. вынужден был вернуться во Францию вследствие болезни.
В 1810 г. возвратился на Пиренейский п-в, отличился при осадах с 6 июня по 10 июля 1810 г. крепости Сиудад-Родриго и с 24 июля по 28 августа 1810 г. крепости Альмейды.
18 ноября 1810 г. – командующий артиллерии Армии Португалии, сражался при Санта-Марта и при Виллабе.
10 января 1813 г. произведён в дивизионные генералы.
21 января возвратился во Францию.
24 апреля 1813 г. – командующий артиллерии XII корпуса.
17 ноября 1813 г. – начальник штаба артиллерии Великой Армии.
При Первой Реставрации назначен в апреле 1814 г. сенатором.
Во время «Ста дней» присоединился к Императору.
27 апреля 1815 г. занял пост генерального инспектора артиллерии Северной Армии, участвовал в Бельгийской кампании, сражался при Линьи и Ватерлоо.
В 1818 г. – государственный советник.
5 марта 1819 г. – пэр Франции.
Умер четырежды кавалер орд. Почетного Легиона (Шевалье – 11 декабря 1803 г., Офицер – 14 июня 1804 г., Коммандор – 8 января 1807 г. и Высший Офицер – 5 августа 1814 г.) 24 апреля 1828 г. в Париже в возрасте 53 лет, отдав армии (?) и дослужившись до генерала за 14 лет.
Похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Имя генерала выбито на Триумфальной арке площади Звезды.
Сабатье, Бонавентюр-Ипполит – бригадный генерал (13 января 1815 г.), барон Империи (9 января 1810 г.).
Родился 14 июля 1773 г. в Сен-Феликс-Лорагэ в семье адвоката Жана-Батиста Сабатье (1740-) и его супруги Анжелики де Фюма (1750-).
С 1796 по 1798 гг. служил в штабе инженерных войск Рейнско-Мозельской Армии.
Затем в рядах Восточной Армии принял участие в Египетской экспедиции.
28 января 1799 г. – шеф батальона.
9 февраля 1799 г. ранен при осаде Эль-Ариша в ходе Сирийского похода.
3 января 1800 г. возвратился во Францию.
6 апреля 1800 г. назначен командующим инженерами в Тулузе.
10 февраля 1802 г. – заместитель директора фортификаций Маастрихта.
7 марта 1803 г. – заместитель директора фортификаций Александрии.
17 июня 1806 г. вышел в отставку по болезни.
В декабре 1806 г. возвратился к активной службе, был прикомандирован к штабу Великой Армии и принял участие в Польской кампании.
26 мая 1807 г. – майор.
18 февраля 1808 г. – полковник.
18 июня 1809 г. – шевалье Империи.
С 29 декабря 1809 г. исполнял обязанности директора фортификаций Антверпена, руководил военными инженерами при обороне города в 1814 г.
…Кстати,13 ноября 1810 г. он женился на Луизе Буше де Морлэнкур (1789—1833), от которой имел троих детей: Жан-Батист-Альбер (1812—1894), Гиацинта-Мелани (1813-) и Луиза (1815—1874)…
При Первой Реставрации командовал с 23 мая 1814 г. инженерами в Саарлуи.
13 января 1815 г. награждён чином полевого маршала.
Во время «Ста дней» присоединился к Императору.
28 апреля 1815 г. утверждён в чине бригадного генерала и назначен командующим инженерами VI-го корпуса генерала Мутона, граф де Лобо (1770—1838) Северной Армии, участвовал в Бельгийской кампании, сражался при Линьи и Ватерлоо.
После Второй Реставрации определён 1 сентября 1815 г. на половинное жалование.
27 февраля 1816 г. состоял членом Комитета Фортификаций.
С 30 апреля 1816 г. – директором укреплений и инженерного арсенала в Меце.
3 января 1823 г. – директор Артиллерийской и Инженерной школы в Меце.
15 августа 1839 г. определён в резерв.
Умер четырежды кавалер орд. Почетного Легиона (Шевалье – 14 июня 1804 г., Офицер – 19 января 1807 г., Коммандор – 14 июня 1820 г. и Высший Офицер – 24 сентября 1828 г.) 18 октября 1842 г. в Тулузе в возрасте 69 лет, отдав армии 43 года и дослужившись до генерала за 19 лет.
Сабатье, Жан-Исаак (Изаак) – бригадный генерал (19 ноября 1793 г.).
Родился 4 мая 1756 г. в Монтобане.
1 июня 1773 г. в возрасте 17 лет поступил на военную службу солдатом Саарского пехотного полка.
В 1778 г. переведён в кавалерийский полк Мест-де-Камп, затем в Королевский Польский кавалерийский полк.
9 октября 1784 г. служил в Королевском Пьемонтском кавалерийском полку.
12 октября 1788 г. вышел в отставку.
С энтузиазмом воспринял идеи Революции и в августе 1789 г. организован Национальную гвардию Невера.
В 1792 г. избран капитаном и командиром роты волонтёров департамента Мэн-и-Луара.
С 1793 по 1794 гг. служил в рядах Армии Бреста в Вандее, командовал 7-м батальоном егерей Боже.
19 ноября 1793 г. – бригадный генерал.
16 апреля 1794 г. переведён в Западную Армию и 27 апреля заменил генерала Буавена (1756—1832) в должности военного коменданта о-ва Нуармотье.
3 сентября 1794 г. отстранён от службы.
4 апреля 1795 г. арестован и 7 апреля заключён в тюрьму Фонтенэ-ле-Комте,амнистирован декретом от 25 октября 1795 г., 8 января 1796 г. получил свободу и удалился в Невер.
6 марта 1798 г. назначен таможенным инспектором департамента Мон-Блан.