скачать книгу бесплатно
13 декабря 1803 г. получает в командование бригаду в пехотной дивизии генерала Дюпона в лагере Монтрёй.
С 29 августа 1805 г. командует 1-й бригадой 1-й пехотной дивизии 6-го корпуса Великой Армии. Отличился в сражении при Хаслахе 11 октября 1805 г., после Аустерлица.
24 декабря 1805 г. произведён в дивизионные генералы, но продолжил командовать своей бригадой.
Участвовал в кампаниях 1806—1807 гг. в Пруссии и Польше, был при Галле, Варене и Любеке. В последнем бою он захватил в плен 600 шведов с их командиром Карлом Карлссоном Мёрнером. После январского боя при Морунгене, оставляет свою бригаду, и с 4 марта по 23 мая 1807 г. командует Гессен-Дармштадтской дивизией при осаде крепости Данциг.
25 марта 1808 г. получает назначение в состав II-го Наблюдательного корпуса Жиронды и с 4 мая 1808 г. командует швейцарской дивизией.
Во время Байленской катастрофы отказался подписать капитуляцию, и 22 июля оказался в испанском плену, но уже 21 сентября 1808 г. получил свободу и возвратился во Францию.
8 октября 1808 г. получил отпуск.
С 15 марта 1809 г. командовал дивизией IV корпуса Рейнской армии, составленной из воинских контингентов германских государств Рейнского союза. Оборонял коммуникации главных сил Наполеона, участвовал в кампании в Тироле. 17 апреля его дивизия придана к VIII-му корпусу, 17 июля к 7-му. 4 августа 1809 г. потерпел поражение от тирольских повстанцев Андреаса Гофера при Бриксене.
9 января 1810 г. переведён на Пиренейский п-в, и определён в состав Армии Каталонии.
С 13 мая 1812 г. оставался без служебного назначения.
23 июля 1813 г. вернулся к активной службе к Эжену де Богарне с назначением командиром 1-й пехотной дивизии I-го корпуса генерала Вердье Итальянской армии, и оставался на этой должности до 20 июня 1814 г.
В период «Ста дней» присоединился к Императору и 10 мая 1815 г. был назначен командиром 9-го батальона Национальной гвардии, составляющего резервную дивизию в составе Мозельской Армии.
После Второй Реставрации уволен из армии 25 июля, и отправлен в отставку 4 сентября 1815 г.
Умер дважды кавалер орд. Почетного легиона (Легионер – 11 декабря 1803 г. и Коммандан – 14 июня 1804 г.) в возрасте 59 лет, 24 из них он отдал армии, дослужившись до див. генерала за 22 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Руйе (Руйер), Шарль-Этьенн – бригадный генерал (8 марта 1794 г.).
Родился 16 марта 1760 г. в Вишерее в семье Этьенна Руйера и его супруги Барбары Ленобль.
1 июня 1780 г. вступил на военную службу солдатом Королевской гвардии.
16 августа того же года переведён в гренадёрскую роту.
15 мая 1787 г. вышел в отставку.
Служил гувернёром одного из сыновей генерал-лейтенанта д`Аффри.
В начале Революции возвратился на военную службу и 15 сентября 1791 г. произведён в суб-лейтенанты 25-го пехотного полка.
В 1792—93 гг. участвовал в кампании в Бельгии, 1 мая 1792 г. – лейтенант.
1 октября 1792 г. – капитан 25-го пехотного полка.
10 февраля 1793 г. – подполковник 1-го батальона волонтёров департ. Жемапп.
29 октября 1793 г. – шеф бригады.
В 1794 г. возвратился в Париж.
8 марта 1794 г. произведён в бригадные генералы и назначен комендантом о-ва Санта-Лючия.
В апреле возглавил французские войска на Гваделупе и принимал участие в нападении на город Гозьер.
8 июля 1794 г. тяжело ранен осколками английского ядра при захвате форта Флёр д`Эпе.
20 июля умер от ран в возрасте 34 лет, отдав армии 14 лет и дослужившись до генерала за этот же срок.
Руйе (Руйер) де Сен-Виктор, Жан-Виктор – бригадный генерал (17 ноября 1808 г.), барон де Сен-Виктор и Империи (27 декабря 1811 г.).
Родился 28 мая 1756 г. в Вердене.
31 октября 1793 г. избран подполковником 4-го батальона волонтёров департамента Луар-и-Шер.
С 1793 по 1796 г. служил в Западной Армии, затем в Армии Океана.
15 июля 1795 г. – шеф батальона, командир 3-го батальона 157-й линейной полубригады.
9 ноября 1795 г. – шеф бригады, командир 157-й полубригады.
С 6 ноября 1796 г. командовал 70-й линейной полубригадой.
В 1797—99 гг. командовал суб-дивизией Ду-Севра и Шаранты.
С 1800 по 1801 гг. служил в Резервной, затем Итальянской Армиях, ранен в сражении 14 июня 1800 г. при Маренго.
17 сентября 1805 г. – штабной полковник штаба VII корпуса Великой Армии.
Участвовал в кампаниях 1805, 1806 и 1807 гг. в Австрии, Пруссии и Польше.
21 февраля 1807 г. переведён в штаб IV корпуса.
С 1808 по 1812 гг. сражался в Испании.
17 ноября 1808 г. – бригадный генерал.
С 9 января 1809 г. исполнял должность губернатора провинции Луго.
28 января 1809 г. отозван в штаб маршала Сульта и с марта 1809 года командовал 1-й бригадой 2-й пехотной дивизии II корпуса Армии Испании, занимая одновременно пост коменданта Порто.
В июле 1809 г. – губернатор провинции Замора.
27 августа 1810 г. – губернатор Саламанки.
С апреля по июль 1811 г. – губернатор Вальядолида.
С 1 августа по 12 ноября 1811 г. – комендант провинции Бискайя, в том же году возвратился в Париж.
С 23 июня 1812 г. по апрель 1813 г. служил в Армии Португалии.
7 июля 1813 г. переведён в 28-й военный округ.
18 февраля 1814 г. назначен ответственным за оборону Лигурии.
При Первой Реставрации оставался с мая 1814 г. без служебного назначения.
24 декабря 1814 г. вышел в отставку.
Во время «Ста дней» присоединился к Императору и 12 июня 1815 г. назначен командующим 22-го военного округа.
После Второй Реставрации окончательно оставил службу.
Умер Офицер Почётного Легиона (14 июня 1804 г.) 1 мая 1818 г. в Клермон-Ферране в возрасте 61 года, отдав армии (?) и дослужившись до генерала за 15 лет.
Руллан, Анри-Виктор – бригадный генерал (28 сентября 1793 г.).
Родился 11 октября 1751 г. в Сен-Квентине в семье Пьера Руллана и его супруги Рене Поттье.
22 сентября 1770 г. в возрасте 18 лет поступил на военную службу солдатом Нормандского полка.
С 1771 по 1774 г. принимал участие в кампании против англичан на о-ве Маврикий.
29 августа 1775 г. вышел в отставку.
В 1776 г. занял пост капитан-генерала компании по сбору косвенных налогов в Алансоне.
20 сентября 1791 г. избран шефом батальона волонтёров департамента Орн, сражался в рядах Северной Армии.
27 сентября 1793 г. произведён народными представителями Труйаром и Берлие в шефы бригады, а на следующий день произведен в бригадные генералы и назначен комендантом коммуны Берг (утверждён в чине 12 апреля 1794 г.).
С 26 января 1794 г. исполнял обязанности коменданта крепости Ландреси, руководил обороной города от войск принца Оранского (1772—1843) и 30 апреля 1794 г. вынужден был капитулировать, после чего был отправлен в качестве военнопленного в Венгрию.
27 ноября 1795 г. возвратился во Францию и был определён в состав Армии Бреста.
16 декабря 1795 г. – командующий департамента Иль-и-Вилэн.
12 октября 1797 г. – командующий департамента Манш.
1 января 1799 г. – командующий департамента Морбиан.
26 марта 1800 г. – командующий департамента Кот-дю-Нор, активно действовал против шуанов, 5 августа 1799 г. нанёс повстанцам поражение при Ла Сель-ан-Люитр, но не сумел захватить главарей. В октябре 1799 г. во главе колонны из 4 тыс. штыков рассеял отряд полковника Ла Нугареда.
В мае 1801 г. определён в резерв.
8 июня того же года занял пост коменданта гарнизона Бель-Иль-ан-Мер.
…Кстати,женился он трижды: первым браком – 1 октября 1796 г. на Мари-Анне-Франсуазе Эню де Лавалле, с которой развёлся 22 августа 1798 г.; вторым браком – на Жанне-Мари-Шарлотте Летестю (-1802), от которой имел сына Флериуса-Эме;третьим браком —8 августа 1803 г. на Мари-Элизабет Пиар де Кельнек (-1804)…
Умер дважды кавалер орл. Почетного Легиона (Шевалье – 11 декабря 1803 г. и Офицер – 14 июня 1804 г.) 6 февраля 1804 г. в Ренне в возрасте 53 лет, отдав армии (?) лет и дослужившись до генерала за 23 (?) года.
Руска (Рюска), Жан-Батист Доминик – дивизионный генерал (5 февраля 1799 г.), барон Империи (13 марта 1811 г.).
Родился 27 ноября 1759 г. в Ла Бриге, изучал медицину в Университетах Турина и Павии, после чего имел врачебную практику в больнице Монако.
Приветствовал принципы Французской Революции, присоединился к местным якобинцам, за что был изгнан с территории Сардинского королевства с конфискацией имущества.
Удалился во Францию и 22 января 1793 г. поступил в Итальянскую Армию старшим офицером медицинской службы.
Принимал участие в осаде Тулона.
1 мая 1793 г. – шеф батальона, командир 6-го батальона сапёров.
4 апреля 1794 г. переведён в дивизию генерала Массена, отличился при осаде Сарджио.
13 декабря 1793 г. награждён чином старшего аджюдана.
В 1795 г. сражался под командой генерала Ожеро в рядах Армии Восточных Пиренеев.
13 июня 1795 г. – шеф бригады, 15 июня 1795 г. отличился в сражении при Флувии.
18 августа 1795 г. вместе с дивизией генерала Ожеро переведён в Итальянскую Армию.
22 ноября 1795 г. произведён в бригадные генералы (утверждён в чине 24 декабря 1795 г.).
23—24 ноября сражался при Лоано.
В марте 1796 г. – командир 3-й бригады пехотной дивизии генерала Ожеро, сражался 12 апреля 1796 г. при Монтенотте, 15 апреля при Сан-Джованни и 17 апреля при Дего, где захватил 100 пленных и два орудия.
21 апреля 1796 г. – комендант Мондови.
29 апреля 1796 г. возглавил 1-ю бригаду дивизии генерала Ожеро, отличился в сражениях 10 мая при Лоди и 28 мая при Сало.
1 июня 1796 г. определён в состав 5-й дивизии генерала Соре, 29 июля 1796 г. тяжело ранен двумя пулями в левое бедро во Втором сражении при Сало.
17 октября 1796 г. – комендант Реджио, Модены и Болоньи.
4 ноября 1796 г. – комендант Феррары.
3 февраля 1797 г. – комендант Романьи.
4 февраля 1797 г. – комендант Римини.
11 марта 1797 г. назначен в состав пехотной дивизии генерала Виктора.
14 июня 1797 г. возглавил 6-ю бригаду лёгкой пехоты (5-й и 18-й лёгкие полубригады).
11 апреля 1798 г. переведён в Римскую Армию и с ноября 1798 г. сражался под командой генерала Казабьянки.