скачать книгу бесплатно
16 сентября 1797 г. – лейтенант 17-го драгунского полка в Итальянской Армии.
4 августа 1799 г. – адъютант генерала Клейна.
30 марта 1800 г. переведён в штаб генерала Моро.
30 апреля 1800 г. назначен адъютантом генерала Ришпанса.
18 июня 1800 г. – капитан.
Отличился в сражении при Гогенлиндене. 17 декабря 1800 г. попал в плен к австрийцам при Воклабрюке.
15 июня 1801 г. – шеф эскадрона.
3 ноября 1801 г. переведён в состав 17-го драгунского полка.
16 февраля 1802 г. – в 16-й драгунский полк.
С 30 августа 1805 г. служил в 4-м полку пеших драгун.
Принимал участие в кампаниях 1806 и 1807 гг. в составе 16-го драгунского полка.
Отличился 14 октября 1806 г. в сражении при Йене.
4 ноября 1806 г. – майор.
31 марта 1809 г. – подполковник.
15 августа 1809 г. – шевалье Империи.
20 января 1810 г. – полковник, командир 13-го драгунского полка.
С 1810 г. сражался в Испании, ранен в сражении при Асторге, 11 августа 1812 г. отличился в сражении при Лас-Розасе в Каталонии, где во главе своего полка сумел задержать авангард армии герцога Веллингтона, был снова ранен.
9 сентября 1812 г. возвратился во Францию для излечения ран.
8 февраля 1813 г. – бригадный генерал.
6 марта 1813 г. – командир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии генерала Думерка I-го кавалерийского корпуса генерала Латур-Мобура в составе Великой Армии.
15 августа 1813 г. – командир 2-й бригады 3-й кирасирской дивизии, отличился в сражении при Дрездене, где был ранен пикой в бок, отличился при Лейпциге.
С 5 января по май 1814 г. – командующий в Майнце.
При Первой Реставрации назначен 1 июня 1814 г. лейтенантом Королевских телохранителей.
30 июля 1823 г. – генерал-лейтенант.
22 сентября 1823 г. – командир дивизии в составе оккупационного корпуса в Испании.
С января 1828 г. оставался без служебного назначения.
23 мая 1830 г. – генеральный инспектор кавалерии 2-го и 16-го военных округов.
8 августа 1830 г. определён в резерв.
…Кстати,он женился на Анне-Амелии Жюльо де Фромон, от которой имел сына Антуана-Жюстена-Анри де Реизе (1815—1869)…
Умер дважды кавалер орд. Почетного Легиона (Шевалье – 15 июня 1804 г. и Высший Офицер – 15 июля 1815 г.) 25 марта 1836 г. в Руане в возрасте 60 лет, отдав армии 37 лет и дослужившись до генерала за 20 лет.
Имя генерала выбито на Триумфальной арке площади Звезды.
Рей, Габриэль Венанс – дивизионный генерал (17 июля 1793 г.), шевалье Империи.
Родился 24 июля 1763 г. в Мильо.
В 1783 г. в возрасте 19 лет поступил на военную службу солдатом Королевского кавалерийского полка, в 1791 г. – лейтенант, 1 ноября 1792 г. – майор 5-го батальона волонтёров департамента Кальвадос.
Служил в составе Армии Ла-Рошели, трижды ранен в боях с вандейцами.
17 июля 1793 г. произведён народным представителем Филиппо в дивизионные генералы и назначен командующим войск, сконцентрированных в Шиноне (утверждён в чине 30 июля 1793 г.).
30 сентября 1793 г. определён в резерв.
6 сентября 1794 г. возвратился к активной службе с назначением в Армию Бреста.
С 10 по 17 сентября временно командовал Армией Бреста.
24 сентября 1795 г. – командир 1-й пехотной дивизии.
1 января 1796 г. переведён в Армию Океана.
16 июня 1796 г. определён в распоряжение Директории.
16 июля 1796 г. получил назначение в Итальянскую Армию.
С 30 сентября по 27 октября 1796 г. – комендант Кони.
24 ноября 1796 г. назначен в состав дивизии генерала Шабо, принимал участие в блокаде Мантуи, отличился при отражении вылазки гарнизона барона Вурмзера, где в штыковой атаке захватил около 2 тыс. пленных.
1 января 1797 г. – командир резерва Итальянской армии (4.1 тыс. чел.) на западной стороне о-ра Гарда, 14 января принял участие в сражении при Риволи, захватил 4.5 тыс. пленных.
15 января способствовал преследованию разбитой армии генерал-фельдцейхмейстера Альвинци генералом Жубером.
21 января 1797 г. послан во Францию с захваченными австрийскими знамёнами.
11 марта возвратился на службу.
С 27 мая по 14 июня 1797 г. занимал пост коменданта Анконы.
С 5 августа 1797 г. командовал 3-й кавалерийской дивизией.
25 ноября 1798 г. – командующий кавалерией Римской Армии генерала Шампионне.
В декабре 1798 г. блестящей кавалерийской атакой опрокинул неприятельскую колонну (6 тыс. чел.) под командованием генерала Дама близ Рима, захватил 300 пленных, 12 пушек и весь багаж.
10 января 1799 г. во главе 600 польских легионеров отличился при взятии Гаэты, где захватил 5 тыс. солдат гарнизона, 90 орудий, множество боеприпасов и продовольствия.
23 января 1799 г. определён в состав Армии Неаполя.
10 июля 1799 г. – командующий 12-го военного округа.
12 августа 1799 г. – командующий 14-го военного округа.
18 ноября 1799 г. – командир дивизии Английской Армии.
С 24 апреля 1800 г. занимался формированием Итальянского Легиона.
15 июля 1800 г. – командир авангардной дивизии 2-й Резервной Армии.
С 23 сентября 1800 г. оставался без служебного назначения.
27 августа 1803 г. вышел в отставку.
С 19 августа по 29 сентября 1809 г. возглавлял дивизию Национальной гвардии Антверпена.
При Первой Реставрации возвратился 12 мая 1814 г. к активной службе.
12 октября занимал пост коменданта департамента Верхней Луары.
Во время «Ста дней» оставался вдали от политики.
Окончательно вышел в отставку в 1820 г.
Умер 20 апреля 1836 г. в возрасте 72 лет отдав армии 37 лет и дослужившись до генерала за 10 лет.
Рей (Рейль), Гильом – бригадный генерал (8 июля 1802 г.).
Родился 19 марта 1756 г.
2 октября 1793 г. – шеф батальона.
С 1795 года служил в Итальянской Армии, 16 декабря 1796 г. – командир 2-го батальона 5-й полубригады лёгкой пехоты. 17 октября 1799 г. произведён генералом Шампионне в шефы бригады и назначен командиром 5-й лёгкой полубригады.
22 апреля 1800 г. по рапорту генерала Спиталя освобождён генералом Массена от должности по обвинению в подрывной деятельности и деморализации своего полка.
11 октября 1800 г. возвратился к активной службе и декретом Первого консула от 20 ноября утверждён в чине шефа бригады.
В 1802 г. принял участие в экспедиции генерала Леклерка на Санто-Доминго.
8 июля 1802 г. – бригадный генерал.
Умер от жёлтой лихорадки 21 сентября 1802 г. в возрасте 46 лет, отдав армии 9 лет и дослужившись до генерала за (?).
Рей (Рейль), Жан-Андре — бригадный генерал.
Рей, Жан-Пьер-Антуан – бригадный генерал (18 февраля 1808 г.), барон Империи (28 мая 1809 г.).
Родился 21 сентября 1767 г. в Пюилоране.
24 декабря 1786 г. поступил на военную службу солдатом Бургоньского пехотного полка.
1 мая 1792 г. – капрал.
1 июля 1792 г. – фурьер.
Служил в Альпийской Армии, затем в Армии Восточных Пиренеев
22 мая 1793 г. – суб-лейтенант.
17 сентября 1793 г. отличился в сражении при Пейресторте,
18 сентября 1793 г. – капитан 1-го батальона волонтёров департамента Морского побережья, слившегося 21 августа 1795 г. с 13-й линейной полубригадой.
19 декабря 1793 г. отличился в сражении при Виллелонге, 30 апреля 1794 г. – в бою при Альбере, 1 мая 1794 г. – при захвате редута Монтескьё, участвовал в осадах Колиура и Сент-Эльма.
В сентябре 1795 г. переведён в Итальянскую Армию.
25 ноября 1795 г. сражался при Лоано, затем при Монтенотте, Милессимо и Фомбио.
11 мая 1796 г. отличился при захвате Пиццигетоне, участвовал в переходе через Минчио, в осаде Мантуи, в походе в Романью, в сражениях 8 сентября 1796 г. при Бассано, 15 сентября 1796 г. при Сен-Жорже, 23 сентября 1796 г. при Говерноло и 5 ноября 1796 г. при Бренте, 15 ноября 1796 г. отличился в сражении при Арколе, 21 декабря 1796 г. – шеф батальона, 14 января 1797 г. под командой генерала Ожеро сражался при Анжиари, 16 марта 1797 г. отличился при переправе через Таглиаменто.
22 апреля 1797 г. переведён в 51-ю линейную полубригаду.
С 1798 по 1799 гг. сражался против инсургентов в Бельгии и Батавии, 6 октября 1799 г. ранен в сражении при Кастрикуме.
В 1800 г. переведён в Рейнскую Армию.
Отличился в сражениях 9 мая 1800 г. при Биберахе и 3 декабря 1800 г. при Гогенлиндене.
С 1801 по 1803 г. служил в гарнизоне Лилля.
29 августа 1803 г. – штабной полковник в военном лагере Брюгге.
11 ноября 1803 г. – полковник, командир 57-го линейного полка, названного «Грозным» (Le Terrible), служил в составе дивизии генерала Вандамма в военном лагере Сент-Омер.
Принимал участие в кампаниях 1805 и 1806 гг.
Сражался при Меммингене, Ульме, Гюнтерсдорфе и Аустерлице.